Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-06 fjernes Direktion: Jan Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-06 fjernes Navne: ØLBY BUSSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Stiftere: Jan Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-24 tilføjes Direktion: Jan Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage buskørsel og dermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Navne: ØLBY BUSSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Stiftere: Jan Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Vedtægter: 2004-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)