Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jens Kristian Simonsen | 06.09.2004 | |
Pennie Sølbeck-Rath | 06.09.2004 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KEYOCUS HOLDING ApS (CVR 32889875) | 21.04.2016 | 16.09.2019 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Pennie Sølbeck-Rath | 21.04.2016 | 15.09.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Pennie Sølbeck-Rath | 15.05.2007 | 20.04.2016 | 100,00% | 100,00 % |