Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bibranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 fjernes Direktion: Per Jensen Thorsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 fjernes Navne: ANDERSEN & AAQUIST POLAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Stiftere: ANDERSEN & AAQUIST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-11 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-24 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2005-11-24 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2004-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Direktion: Per Jensen Thorsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og udleje Polar Centret, beliggende Fridtjof Nansensvej 2A, 9210 Aalborg SØ samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2004-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Navne: ANDERSEN & AAQUIST POLAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Stiftere: ANDERSEN & AAQUIST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Vedtægter: 2004-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)