Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormslevbakken 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Navne: TRYGGVE HAMMER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Revisor: Statsaut Revisor Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Stiftere: Tryggve Hammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-03 fjernes Direktion: Tryggve Hammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-23 tilføjes Revisor: Statsaut Revisor Kaj Størup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-23 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevbakken 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringgade 29, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og investering i kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Vedtægter: 2006-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringgade 29, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Direktion: Tryggve Hammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Navne: TRYGGVE HAMMER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Stiftere: Tryggve Hammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)