Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAMMUT WORK WEAR A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 86, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 86, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 86, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2009-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebjerggårdsvej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebjerggårdsvej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebjerggårdsvej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering samt aktie- og ejendomsbesiddelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 tilføjes Vedtægter: 2004-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebjerggårdsvej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Direktion: Michael Krogsgaard Graversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Legale ejere: Michael Krogsgaard Graversen (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2004-08-04 tilføjes Navne: MG NÆSTVED HOLDING ApS (offentliggjort 2004-08-10)
Den 2004-08-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Krogsgaard Graversen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2004-08-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-04 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Stiftere: Michael Krogsgaard Graversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-08-10)
Den 2004-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)