Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Direktion: Neal David Goldman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Navne: SONORIT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Stiftere: SVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 tilføjes Direktion: Neal David Goldman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-09 fjernes Direktion: Robert Simon Miller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 44, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Direktion: Robert Simon Miller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Direktion: Søren Vang Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Vedtægter: 2006-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 44, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Direktion: Søren Vang Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Navne: SONORIT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Stiftere: SVA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)