Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henriette Bylling | 02.05.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Toft Jensen | 20.06.2016 | 30.11.2016 | direktør |
Henriette Bylling | 06.08.2007 | 01.05.2017 | direktør |
Hans Erik Bylling | 28.07.2004 | 06.08.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henriette Bylling | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Toft Jensen | 22.11.2017 | formand |
Frederik Bylling | 30.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Povl Frederik Bylling | 13.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Toft Jensen | 08.12.2016 | 21.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Zøhner-Pedersen | 06.02.2015 | 22.11.2017 | formand |
Marcel Blok | 13.10.2010 | 06.02.2015 | formand |
Jacob Peter Klingemann | 24.11.2009 | 06.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Alena Zimina | 20.02.2009 | 24.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Bylling | 06.08.2007 | 13.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Bloch Jakobsen Hübschmann | 06.08.2007 | 19.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peer Munkholt | 05.10.2005 | 20.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sergei Medvedev | 12.04.2005 | 06.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Konstantin Roslyakov | 12.04.2005 | 05.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Bylling | 28.07.2004 | 06.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Povl Frederik Bylling | 28.07.2004 | 12.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Jørgensen | 28.07.2004 | 12.04.2005 | bestyrelsesmedlem |