Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Husmandsvejen 18, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-03 fjernes Direktion: Dean Harvey (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-03 fjernes Navne: HARVEY & SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Stiftere: Nina Hynne Harvey, Dean Harvey (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husmandsvejen 18, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 3, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 3, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 3, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: HARVEY & SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: HARVEY & SØRENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnevej 3, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Direktion: Dean Harvey (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for andre selskaber, formueforvaltning, herunder køb og salg af værdipapirer og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Navne: HARVEY & SØRENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Stiftere: Nina Hynne Harvey, Dean Harvey (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Vedtægter: 2006-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)