Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tobias Fogh | 13.06.2024 | direktør |
Thomas Nørgaard Christensen | 23.06.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Larsen | 23.06.2006 | 17.10.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Nørgaard Christensen | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bach Jensen | 16.11.2023 | formand |
Steffen Frank Birkemose Christensen | 21.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Børsting | 21.02.2019 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nørgaard Christensen | 21.02.2019 | 15.11.2023 | formand |