Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 49, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Navne: HANSTHOLM EJENDOM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Stiftere: WIND-SHIPS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Direktion: Tom Bringsværd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 49, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 49, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 49, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klodskovvej 95, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde og udleje ejendommen beliggende Kaj Lindbergs Gade 49, 7730 Hanstholm. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Vedtægter: 2006-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klodskovvej 95, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Direktion: Tom Bringsværd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Navne: HANSTHOLM EJENDOM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Stiftere: WIND-SHIPS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)