Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S C. JUL. UTTENTHAL. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-04-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-18 fjernes Hovedbranche: Bogbinding og lignende serviceydelser (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-19 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Guldalderen 26 ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-18 fjernes Navne: DANSK MILJØ KACHERING OG LAMINERING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-07-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 17/1 1992 ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2012-12-01 tilføjes Reelle ejere: Hans-Henrik Uttenthal (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Vedtægter: 2008-09-04 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogbinding og lignende serviceydelser (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldalderen 20-22, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldalderen 20, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2006-10-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldalderen 20, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2006-10-05)
Den 2006-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 24, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2006-09-14 tilføjes Direktion: Hans-Henrik Uttenthal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Direktion: Jens Dybdahl Holstebro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Vang Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-06 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Revisor: Peter Carsten Høg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-19 tilføjes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-07-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 24, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 125, 2600 Glostrup (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 125, 2600 Glostrup (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2004-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 32, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 32, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Vang Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Direktion: Jens Dybdahl Holstebro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Revisor: Peter Carsten Høg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 tilføjes Navne: DANSK MILJØ KACHERING OG LAMINERING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2004-10-24 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1916 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1916 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2004-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)