Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2009-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 fjernes Bestyrelse: Allan Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 fjernes Interessenter: KRISTENSEN FUND & ASSET MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2009-11-26 fjernes Navne: K/S PORCELÆNSGAARDEN, KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-18)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 fjernes Bestyrelse: Ole Vedsted-Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-08-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Beltoft Ørbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Møller Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Møller Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-18 fjernes Bestyrelse: Lars Beltoft Ørbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-08-09)
Den 2004-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-08-07)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-08-07)
Den 2004-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Beltoft Ørbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle ejendommen Store Kongensgade 92, København fra kontorejendom til en boligejendom og i den forbindelse afhænde boligerne som enten andelsboliger eller ejerboliger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Interessenter: KRISTENSEN FUND & ASSET MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: K/S PORCELÆNSGAARDEN, KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Vedtægter: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)