Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rose Abel | 19.12.2013 | 08.06.2016 | adm. dir |
Stinne Ølshøj Jensen | 28.11.2012 | 19.12.2013 | direktion |
John Patrick Bjerborg | 13.03.2008 | 27.11.2012 | direktion |
Signe Flyvbjerg Hesthaven Nielsen | 08.08.2006 | 13.03.2008 | direktion |
Signe Flyvbjerg Hesthaven Nielsen | 01.12.2005 | 10.08.2006 | direktion |
John Patrick Bjerborg | 15.09.2005 | 01.12.2005 | direktion |
Sascha Schneider | 29.06.2004 | 15.09.2005 | direktion |
Kim Madsen | 22.06.2004 | 29.06.2004 | adm. dir |