Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solparken 21, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 fjernes Navne: MORTEN KJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Stiftere: Morten Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solparken 21, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solparken 21, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 fjernes Direktion: Morten Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solparken 21, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Direktion: Morten Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Navne: MORTEN KJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Stiftere: Morten Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Vedtægter: 2004-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)