Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Halmø Kristensen | 26.05.2010 | 06.12.2021 | direktør |
Jan Birger Strandhave | 10.06.2004 | 26.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Halmø Kristensen | 22.06.2005 | 26.05.2010 | formand |
Jan Birger Strandhave | 10.06.2004 | 26.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Karen Kirsten Munksgaard Strandhave | 10.06.2004 | 26.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Brian Bay Strandhave | 10.06.2004 | 26.05.2010 | bestyrelsesmedlem |