Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 30, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Direktion: Søren Sylvest Hendil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Navne: CHOKOLADE COMPAGNIET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Stiftere: Søren Sylvest Hendil, Mikael Grønlykke, Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 30, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Direktion: Søren Sylvest Hendil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskabet Chokolade Compagniet A/S og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Navne: CHOKOLADE COMPAGNIET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Stiftere: Søren Sylvest Hendil, Mikael Grønlykke, Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Vedtægter: 2004-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)