Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Legale ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ARES Aulum A/S. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2006-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: ARES Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARES Aulum A/S. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ARES Partners A/S. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: ARES Partners A/S. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARES Partners A/S. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-21 tilføjes Vedtægter: 2022-10-21 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 89, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejervej 28, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bs@siel.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Navne: ARES Holding Aulum A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-08 fjernes Navne: JAKOBSEN & BLINDKILDE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-09 tilføjes Vedtægter: 2018-04-09 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: Refshammer Solutions ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: ØKSENDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-09 tilføjes Vedtægter: 2015-06-09 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber samt at drive entreprenørvirksomhed og transportvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Vedtægter: 2012-03-30 (offentliggjort 2015-06-20)
Den 2012-02-22 fjernes Bestyrelse: Per Brodersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervej 28, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2008-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødebrovej 5, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødebrovej 5, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Per Brodersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-27 tilføjes Direktion: Esben Søndervad Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Legale ejere: ØKSENDAL HOLDING ApS, ESBEN SØNDERVAD PEDERSEN HOLDING ApS, OLE SEJBJERG HOLDING ApS, HENRIK ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2004-05-27 tilføjes Navne: JAKOBSEN & BLINDKILDE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2004-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Stiftere: ØKSENDAL HOLDING ApS, PER BRODERSEN HOLDING ApS, OLE SEJBJERG HOLDING ApS, HENRIK ERIKSEN HOLDING ApS, ESBEN SØNDERVAD PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-05-28)
Den 2004-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)