Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mollerup Bygade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Navne: CAPE YORK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Stiftere: Bo Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-03 fjernes Direktion: Bo Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, aktier og andre andele af andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mollerup Bygade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Direktion: Bo Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Navne: CAPE YORK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Stiftere: Bo Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)