Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 105, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Direktion: Torben Andreas Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Navne: MENTAL POWER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: Mogens Holm Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Stiftere: Torben Andreas Lange (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-04-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 105, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 105, 3200 Helsinge (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, konsulent- og undervisningsvirksomhed samt handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Vedtægter: 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingevej 105, 3200 Helsinge (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprydet 85, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-04-02)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprydet 85, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Torben Andreas Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: MENTAL POWER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Mogens Holm Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: Torben Andreas Lange (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)