Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Madsen Kvist | 01.02.2004 | 28.11.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Rohde | 26.11.2007 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Poul Madsen Kvist | 25.06.2007 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Steen Werner Hansen | 07.06.2006 | 26.11.2007 | bestyrelse |
Niels Jesper Jespersen Jensen | 03.10.2005 | 28.11.2008 | formand |
Erik Kromann | 03.10.2005 | 25.06.2007 | bestyrelse |
Jes Bruun Lauritzen | 01.02.2004 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Søren Rohde | 01.02.2004 | 07.06.2006 | bestyrelse |