Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jensen | 07.12.2009 | 31.01.2013 | direktion |
Chresten Christensen | 01.09.2009 | 06.12.2009 | direktion |
Susanne Dalsgaard Koue | 19.02.2004 | 31.08.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Nørgaard | 19.02.2004 | 31.01.2013 | bestyrelse |
Per Jensen | 19.02.2004 | 31.01.2013 | bestyrelse |
Chresten Christensen | 19.02.2004 | 31.01.2013 | formand |