Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Direktion: Peter Velling Bower (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Navne: ALPHA BIOBANK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Stiftere: SKJÆRBÆK HOLDING ApS, OVE DAMGAARD HOLDING ApS, OTTOSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-08 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-28 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-28 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved health care-virksomhed og dermed forbundet produktion og anden aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Vedtægter: 2006-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Direktion: Peter Velling Bower (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Direktion: Ove Damgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Bestyrelse: Lars Ditlev Mørck Ottosen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 1. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 918.463,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 1. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 tilføjes Bestyrelse: Lars Ditlev Mørck Ottosen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Direktion: Ove Damgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2004-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Navne: ALPHA BIOBANK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Stiftere: SKJÆRBÆK HOLDING ApS, OVE DAMGAARD HOLDING ApS, OTTOSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)