Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 13, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Direktion: Simone Bærentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: pl@asla-revision.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Navne: LIVIGEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Stiftere: Simone Bærentsen, Nels Gudmand Thomsen, Helle Asmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@asla-revision.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: metbir@email.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2011-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed samt enhver i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Vedtægter: 2011-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 13, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 19, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: metbir@email.dk (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2010-03-09 tilføjes Direktion: Birgit Astrid Caspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2007-03-05 fjernes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 19, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 19, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinvej 19, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Simone Bærentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: LIVIGEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: Simone Bærentsen, Nels Gudmand Thomsen, Helle Asmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)