Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Hjemmeside | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 118, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svogerslev Hovedgade 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Binavne: JOAP A/S (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-11 tilføjes Vedtægter: 2022-03-11 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-19 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svogerslev Hovedgade 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjergvænget 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-14 tilføjes Hjemmeside: www.joap.dk (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Bestyrelse: Boe Lukas Skjold Siersbæk (formand) (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 fjernes Bestyrelse: Jens Terkel Lund-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-13 fjernes Legale ejere: Henrik Strand Haslund (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjergvænget 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Strand Haslund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@joap.dk (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Strand Haslund (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Freddy Rud Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 fjernes Direktion: Freddy Rud Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-02-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-02-01 tilføjes Legale ejere: JORI ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2004-02-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Strand Haslund (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2004-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2004-01-21 tilføjes Bestyrelse: Freddy Rud Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Direktion: Freddy Rud Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Navne: JØRGENSEN APPLIANCE A/S (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-21 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2004-01-21 tilføjes Stiftere: CODY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-01-21 tilføjes Vedtægter: 2004-01-21 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)