Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvænget 21, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 fjernes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 fjernes Navne: SILVERBULLET CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Stiftere: SILVERBULLET BUSINESS DEVELOPMENT ApS, RAVNHOLT HOLDING ApS, DAH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvænget 21, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvænget 21, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-02-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvænget 21, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-02-15)
Den 2006-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Damkærvej 14, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde uvildig rådgivning om IT og arkitektur og ledelse til sundhedsvæsenet og andre offentlige myndigheder og institutioner i og uden for Danmark og at tilbyde private IT-virksomheder freelance salgsassistance i og uden for Danmark samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 tilføjes Vedtægter: 2006-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damkærvej 14, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-16 tilføjes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Navne: SILVERBULLET CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Stiftere: SILVERBULLET BUSINESS DEVELOPMENT ApS, RAVNHOLT HOLDING ApS, DAH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)