Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Wessmann Pedersen | 13.02.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Martin Hjort | 01.10.2004 | 13.02.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marie Lodberg Jørgensen | 15.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henning Jensen | 15.04.2023 | formand |
Torben Suhr Lillie | 15.04.2023 | næstformand |
Rikke Wedell Nielsen | 21.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Heide | 21.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Caspersen | 29.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bente Bunke | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Henning Jensen | 21.05.2022 | 14.04.2023 | næstformand |
Gitte Susanne Bang | 18.04.2020 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henning Jensen | 23.03.2019 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Suhr Lillie | 14.01.2017 | 14.04.2023 | formand |
Pia Marianne Vorting | 14.01.2017 | 21.05.2022 | næstformand |
Betina Grønbæk Sørensen | 14.01.2017 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bent Jan Clausen | 14.01.2017 | 18.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Germand Madsen Boutrup | 14.01.2017 | 23.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christel Arpalice Piron | 09.04.2016 | 14.01.2017 | formand |
Henrik Lund Wittorff | 09.04.2016 | 14.01.2017 | næstformand |
Torben Suhr Lillie | 09.04.2016 | 13.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Pedersen | 22.03.2014 | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sara Volquartz | 22.03.2014 | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lund Wittorff | 22.03.2014 | 08.04.2016 | formand |
Susanne Spangsberg Klejst | 14.04.2012 | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Elstrøm Dorner | 14.04.2012 | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ejby Holm | 20.03.2010 | 14.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mette Udby | 01.03.2008 | 14.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Inge Adel Sundbøll | 17.09.2006 | 20.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Birte Engelst Nørgaard | 11.03.2006 | 22.03.2014 | formand |
Franklin Læssø | 01.10.2004 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anette Merete Schneider Stangegård | 01.10.2004 | 28.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lykke Gregersen | 01.10.2004 | 28.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lise-Lotte Olsen | 01.10.2004 | 01.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tove Axelgaard | 01.10.2004 | 17.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Gert Lerche Paulsen | 25.02.2004 | 01.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Lystbæk Jensen | 10.01.2004 | 22.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Thygesen Gjesse | 10.01.2004 | 05.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jette Lerche | 10.01.2004 | 05.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ole Tønners Nørgaard | 10.01.2004 | 05.02.2005 | bestyrelsesmedlem |