Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksbakken 2, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Svend Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Navne: BRPCSC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Stiftere: Svend Clausen, Pia Christensen, Bente Gudrun Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksbakken 2, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 43, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Vedtægter: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 43, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Direktion: Svend Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Navne: BRPCSC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Stiftere: Svend Clausen, Pia Christensen, Bente Gudrun Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)