Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ian Winther-Høiland | 01.05.2022 | direktør |
Jens-Christian Borregaard Winther | 27.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Michael Nielsen | 27.05.2004 | 01.01.2022 | direktør |
Carl Christian Otto Sandberg | 15.12.2003 | 27.05.2004 | direktør |