Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 260, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Direktion: Erich Rene Adring (direktion) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-17 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Legale ejere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Navne: LANZER INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Reelle ejere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Stiftere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre IT sikkerhed (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED NORDSKOV REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-10 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED NORDSKOV REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-10 fjernes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 260, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 260, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 260, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-17 tilføjes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-10-17 tilføjes Direktion: Erich Rene Adring (direktion) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-17 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Legale ejere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Navne: LANZER INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Reelle ejere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Stiftere: Erich Rene Adring (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2003-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-24)