Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VEDBÆK AUTOLAKERING ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-28 fjernes Revisor: BADSTED REVISION ApS RÅDGIVENDE GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-21 tilføjes Revisor: BADSTED REVISION ApS RÅDGIVENDE GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2014-02-21 fjernes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: Morten Frandsen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2009-12-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Frandsen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2009-01-07 tilføjes Revisor: PB Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 fjernes Revisor: Kim Hald Schütt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 tilføjes Revisor: Kim Hald Schütt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 11, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Direktion: Morten Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive autolakering amt handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Navne: FRANDSEN AUTOLAKERING ApS (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-27 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Stiftere: Morten Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Vedtægter: 2003-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)