Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2022-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2022-11-08 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2015-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2022-11-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fændediget 13, 4600 Køge (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fændediget 13, 4600 Køge (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2017-11-13 fjernes Revisor: CSH Revision v/Christian S Hansen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-09-13 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS, CLUPEIDAE HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-12 fjernes Legale ejere: OIL-HOLDING ApS, H.C. BOSERUP ApS, Lars Ole Gyrn, EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-09-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2015-05-27 fjernes Legale ejere: OB-LEASING. SOLRØD ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2010-04-26 tilføjes Legale ejere: OB-LEASING. SOLRØD ApS, OIL-HOLDING ApS, H.C. BOSERUP ApS, Lars Ole Gyrn, JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, AØJ HOLDING ApS, Picus et Sturnus Invest I ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2008-11-28 tilføjes Direktion: Allan Østergaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-28 fjernes Direktion: Ove Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fændediget 13, 4600 Køge (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2003-10-31 tilføjes Direktion: Ove Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen beliggende Fændediget 13, Køge samt at udøve dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2003-10-31 tilføjes Revisor: CSH Revision v/Christian S Hansen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2003-10-31 tilføjes Stiftere: Søren Windahl, Preben Majdahl Nielsen, Ove Brandt, Otto Idon Lops, Leo Kjeldsmark, Lars Ole Gyrn, Jørgen Toft Jørgensen, Hans Christian Boserup, Bjarne Jessien Olesen, Allan Østergaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Vedtægter: 2003-10-31 (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)