Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-12-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Direktion: Kenni Roger Nellemann D'Souza (direktion) (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-24 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Legale ejere: KND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Navne: BAKKENS AUTO ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Reelle ejere: Kenni Roger Nellemann D'Souza (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Stiftere: TAM HOLDING ApS, KND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholt Allé 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2017-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-24 tilføjes Reelle ejere: Kenni Roger Nellemann D'Souza (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: KND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-18 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2012-04-18 fjernes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Direktion: Kenni Roger Nellemann D'Souza (direktion) (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detail- samt grossist salg af automobiler m.v., samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-24 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Navne: BAKKENS AUTO ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Stiftere: TAM HOLDING ApS, KND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Vedtægter: 2003-10-24 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-26)