Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsgade 31, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 16, 1169 København K (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: nicl@sks16.dk (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-04-15 fjernes Reelle ejere: Hannah Wulffsberg (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-04-14 fjernes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-05-14 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-09-21)
Den 2011-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET WULFFSBERG OG LARSEN ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2007-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Nicolai Brink Larsen, Hannah Wulffsberg (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2007-01-29 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 16, 1169 København K (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 1150 København K (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 53, 1150 København K (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Direktion: Jens Nicolai Brink Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-05 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET STORE KANNIKESTRÆDE 16 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-11-04 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2887 (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af èn direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Vedtægter: 2003-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2887 (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-10-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)