Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-30 fjernes Binavne: MAGTEN OVER KÆRLIGHEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-19 fjernes Navne: MIN MORFARS MORDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Direktion: Michael Fleischer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 9, 1160 København K (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2005-03-16 tilføjes Direktion: Michael Fleischer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Direktion: Sigrid Helene Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af film og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Vedtægter: 2005-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-07 tilføjes Navne: MIN MORFARS MORDER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Navne: MAGTEN OVER KÆRLIGHEDEN ApS (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 9, 1160 København K (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-20 tilføjes Direktion: Sigrid Helene Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-20 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-20 tilføjes Navne: MAGTEN OVER KÆRLIGHEDEN ApS (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-19 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1701 (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1701 (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-10-20 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-20 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Binavne: MAGTEN OVER KÆRLIGHEDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)