Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO ACTION ApS (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2014-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2014-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 fjernes Bestyrelse: Morten Noldus-Nilsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-23 fjernes Direktion: Svend Nørgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2010-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S DIFKO ACTION, samt at administrere Kommanditselskabet og driften af Kommanditselskabets skib og aktiviteter i øvrigt. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2010-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2010-07-28 tilføjes Vedtægter: 2010-07-28 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2009-11-05 tilføjes Direktion: Svend Nørgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Direktion: Erling Terp Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Direktion: Erling Terp Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 fjernes Direktion: Henning Foldager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Bestyrelse: Per Gullestrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Verner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Henning Foldager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Verner Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Bestyrelse: Hans Klempel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-05 tilføjes Bestyrelse: Hans Klempel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO ACTION ApS (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-12-04 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1694 (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-12-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1694 (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DIFKO ACTION. (offentliggjort 2003-12-09)