Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital |
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 26, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Direktion: Leif Bach Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Legale ejere: STYLEMODE ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Navne: SUPERPRIS ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Leif Bach Petersen (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Stiftere: M.G. TRADING. HØNG ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-22 tilføjes Direktion: Christian Bach Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-06-19 fjernes Revisor: Dansk Center Revision v/ registreret revisor Per Ole Nielsen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-06-17 fjernes Bestyrelse: Mogens Gyldenvang (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2015-09-11 tilføjes Bestyrelse: Leif Bach Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-09-10 fjernes Bestyrelse: Leif Bach Petersen (formand) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-11 tilføjes Direktion: Leif Bach Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2015-09-11 fjernes Direktion: Mogens Gyldenvang (direktion) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-11 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: STYLEMODE ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Leif Bach Petersen (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: NY EJENDOM A/S (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 26, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2014-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 4270 Høng (offentliggjort 2014-08-11)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-05 tilføjes Bestyrelse: Leif Bach Petersen (formand) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel indenfor beklædningsartikler. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2008-09-05 tilføjes Navne: SUPERPRIS ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2008-09-04 fjernes Navne: M.G. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2008-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 meldemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-09-05 tilføjes Vedtægter: 2008-09-05 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Revisor: Dansk Center Revision v/ registreret revisor Per Ole Nielsen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2008-05-02 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 4270 Høng (offentliggjort 2014-08-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: NY EJENDOM A/S (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 4270 Høng (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-20 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Revisor: Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 4270 Høng (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Direktion: Mogens Gyldenvang (direktion) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Navne: M.G. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2003-09-29 tilføjes Revisor: Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Stiftere: M.G. TRADING. HØNG ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)