Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 44, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-26 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Legale ejere: Karsten Juhl Jespersen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Navne: KAJ-HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Stiftere: Karsten Juhl Jespersen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-06 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-01 fjernes Direktion: Karsten Juhl Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-01-24 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-01-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 44, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Direktion: Karsten Juhl Jespersen (adm. dir) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2003-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for NH3 & Coating A/S, samt dermed beslægtet virksomhed efter di-rektionens skøn. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-26 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Legale ejere: Karsten Juhl Jespersen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Navne: KAJ-HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Stiftere: Karsten Juhl Jespersen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Vedtægter: 2003-09-26 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2013-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: NH3 & COATING A/S. (offentliggjort 2015-09-28)