Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Calum | 29.05.2014 | 06.01.2020 | direktion |
Morten Pedersen | 18.12.2012 | 29.05.2014 | direktion |
Jesper Dissing | 26.10.2009 | 18.12.2012 | direktion |
Henrik Fischer Christensen | 20.12.2004 | 16.04.2007 | direktion |
Leif Dissing | 01.09.2003 | 26.10.2009 | direktion |
Peter Laursen | 01.09.2003 | 20.12.2004 | direktion |
Lynn Elisabeth Rösæg Zimmer | 01.09.2003 | 20.12.2004 | direktion |