Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovledet 113, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Direktion: Pernille Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Navne: CENTER FOR SUNDHED, HILLERØD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Stiftere: Lydia Nicole Lundsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 fjernes Revisor: Henning Carsten Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2007-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: pernille-l@pc.dk (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Pernille Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Direktion: Lydia Nicole Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: pernille-l@pc.dk (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-15 tilføjes Hovedbranche: Andet sundhedsvæsen (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledet 113, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Direktion: Lydia Nicole Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er kropspleje og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Navne: CENTER FOR SUNDHED, HILLERØD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Revisor: Henning Carsten Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Stiftere: Lydia Nicole Lundsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Vedtægter: 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)