Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elisabet Cecilia Marie Winther | 15.03.2016 | 23.11.2017 | direktør |
Ib Møller | 11.01.2016 | 15.03.2016 | direktør |
Thomas Hjort | 20.05.2009 | 11.01.2016 | adm. dir |
Peter Østergaard Mouritsen | 28.08.2007 | 22.03.2008 | direktion |
Jesper Sommer Jacobsen | 17.09.2003 | 22.08.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Andsbjerg | 14.04.2011 | 23.11.2017 | bestyrelse |
Ib Møller | 30.12.2009 | 23.11.2017 | bestyrelse |
Søren Møller | 30.12.2009 | 12.09.2017 | bestyrelse |
Flemming Bent Lindeløv | 28.08.2007 | 30.12.2009 | formand |
Peter Østergaard Mouritsen | 28.08.2007 | 22.03.2008 | bestyrelse |
Rikke Møller | 17.09.2003 | 23.11.2017 | bestyrelse |
Jesper Sommer Jacobsen | 17.09.2003 | 20.05.2009 | bestyrelse |