Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-06 fjernes Binavne: SPRING VENTURES A/S, SPRING PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 fjernes Navne: SPRING INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Bestyrelse: Niels Boje Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Direktion: Niels Boje Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Bestyrelse: Svein Harald Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 fjernes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2008-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, finansiering og yde finansiel rådgivning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-19 tilføjes Vedtægter: 2008-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2007-09-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Bruus-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Thaning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-14 tilføjes Navne: SPRING INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 fjernes Navne: DOMAENE INVEST A/S (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2006-06-14 fjernes Binavne: DOMÆNE INVEST A/S, DOMÆNE EJENDOMME A/S, DOMÆNE A/S, DOMAENE EJENDOMME A/S, DOMAENE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-24 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thaning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 fjernes Bestyrelse: Trine Ulrich Diamant (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-04-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-24 tilføjes Bestyrelse: Joacim Lars Bruus-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 tilføjes Bestyrelse: Niels Boje Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 fjernes Bestyrelse: Claus Jesper Bruus-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Direktion: Niels Boje Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 fjernes Direktion: Joacim Lars Bruus-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 tilføjes Navne: DOMAENE INVEST A/S (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2004-09-05 fjernes Navne: JBJ INVEST 4 A/S (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2004-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 50, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 50, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-04 tilføjes Bestyrelse: Claus Jesper Bruus-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Direktion: Joacim Lars Bruus-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Navne: JBJ INVEST 4 A/S (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-03 fjernes Navne: VICH 7347 A/S (offentliggjort 2003-09-10)
Den 2003-11-04 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Binavne: DOMÆNE INVEST A/S, DOMÆNE EJENDOMME A/S, DOMÆNE A/S, DOMAENE EJENDOMME A/S, DOMAENE A/S, SPRING VENTURES A/S, SPRING PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: VICH 7347 A/S (offentliggjort 2003-09-10)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)