Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Chabaphrai Kanthayuang Pedersen | 15.12.2020 | 22.11.2022 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Michael Christopher Pedersen | 01.07.2008 | 14.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bagsværd Ejendomsselskab ApS (CVR 41393130) | NORMAL | 28.05.2020 | 90,00-99,99% | 90,00-99,99% |
Ugerløse Ejendomsselskab ApS (CVR 38960830) | NORMAL | 15.02.2019 | 100,00% | 100,00% |
Projektselskabet Bagsværd Hovedgade 99 ApS (CVR 38249770) | NORMAL | 12.12.2016 | 100,00% | 100,00% |
P&J EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 25388569) | NORMAL | 15.06.2015 | 100,00% | 100,00% |
RUBIS Holding ApS (CVR 77357513) | NORMAL | 01.02.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SMIDSTRUP HOLDING ApS (CVR 27777716) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.01.2016 | 22.01.2018 | 100,00% | 100,00% |
BAGSVÆRDDAL ApS (CVR 29322376) | OPLØSTEFTERFUSION | 30.06.2015 | 27.11.2015 | 100,00% | 100,00% |
BAGSVÆRD HOVEDGADE 106 I/S (CVR 34621810) | SLETTET | 29.06.2012 | 04.01.2016 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
RUBIS Holding ApS (CVR 77357513) | NORMAL | 01.03.2012 | 31.01.2015 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
EJENDOMSSELSKABET BYGADEN ApS (CVR 30712048) | NORMAL | 01.07.2008 | 30.01.2018 | 100,00% | 100,00% |
KIRKE HYLLINGE SUPERMARKED A/S (CVR 27340415) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.12.2004 | 01.07.2016 | 100,00% | 100,00% |