Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revisor | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2013-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KABCO FOOD A/S. (offentliggjort 2021-12-24)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN MEAT ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DD Brands ApS. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-02 fjernes Bibranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Legale ejere: Line Thagaard Ottesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-09-30 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2018-03-20 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-15 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovensvej 136, 9440 Aabybro (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2012-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 27, 9440 Aabybro (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@kabco.dk (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 27, 9440 Aabybro (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2009-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Storgade 30 c., 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter, finansiel virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion bestående af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Vedtægter: 2009-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-20 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storgade 30 c., 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Storgade 30 c., 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storgade 30 c., 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Direktion: Bo Thagaard Ottesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Legale ejere: Bo Thagaard Ottesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Navne: OTTESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-18 tilføjes Reelle ejere: Bo Thagaard Ottesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2003-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Stiftere: Bo Thagaard Ottesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)