Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Weis Cloos | 15.03.2007 | 29.12.2010 | direktion |
Ulrik Høyer Obel | 15.03.2007 | 05.03.2010 | direktion |
Per Grønnemose | 01.10.2003 | 15.03.2007 | direktion |
Morten Hans Bendixen | 01.10.2003 | 15.03.2007 | direktion |
Annemette Heller | 08.07.2003 | 08.07.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Madsen | 08.07.2003 | 08.07.2003 | formand |