Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 5, 2. th., 5500 Middelfart (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Navne: KEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-01 fjernes Direktion: Knud Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 5, 2. th., 5500 Middelfart (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langedamsvej 13, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-12-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-11-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langedamsvej 13, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langedamsvej 13, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langedamsvej 13, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-10-12)
Den 2006-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 14, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 14, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 tilføjes Direktion: Knud Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Navne: KEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Vedtægter: 2003-06-20 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)