Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Henin Falk-Rønne | 29.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Frandsen | 01.11.2006 | 29.04.2022 | adm. dir |
Thomas Hénin Falk-Rønne | 16.06.2003 | 11.07.2006 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Mette Svensson | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Teddy Brandt Kierkegaard | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hénin Falk-Rønne | 01.11.2006 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Frandsen | 01.11.2006 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Philip Henin Falk-Rønne | 27.07.2006 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christel Maria Falk-Rønne | 16.06.2003 | 27.07.2006 | bestyrelsesmedlem |