Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vladimir Pajkovski(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Vladimir Pajkovski | 01.09.2014 | Teglholmsgade 80, 2450 København SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Pyra Technologie v/Vladimir Pajkovski | 27191622 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.11.2003 | 12,39 (km) | Kollegiebakken 9, 2800 Kgs.Lyngby | Gammel Kongevej 27, 1610 København V |
26.11.2003 | 1,28 (km) | Gammel Kongevej 27, 1610 København V | Åboulevard 44, 2200 København N |
01.12.2009 | 14,89 (km) | Diplomvej 377, 2800 Kgs.Lyngby | Peter Holms Vej 25, 2450 København SV |
01.10.2022 | 0,93 (km) | Peter Holms Vej 25, 2450 København SV | Teglholmsgade 80, 2450 København SV |
Pyra Technologie v/Vladimir Pajkovski. |
Sidst opdateret den 02.11.2022 og angivet som gældende fra 01.10.2022 (727 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pyramiden | 42741698 |
Pyramiden | 50004988 |
PYRAMIDEN ApS | 34082871 |
PYRAMIDEN KOLDING ApS | 34082871 |
Pyramidens Musikanter | 41116315 |
Pyrdol ApS | 42691569 |
PyreMind Interactive | 39060981 |
Pyrexx ApS | 37879193 |
Pyrick Chemicals Company | 42214221 |
PYRIT ApS | 34730032 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Pajkovski(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vladimir Pajkovski(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |