Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-12-13 fjernes Binavne: REAL EJENDOMSRÅDGIVNING A/S, ANDALUSIAN PROPERTIES A/S, ALICANTE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Bestyrelse: Claus Bøs Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Navne: REAL UDLAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Stiftere: Tore Leth Pedersen, TOPVALUE ApS, Mikkel Bjerre-Poulsen, ID-FD CONSULTING ApS, EJENDOMSINVESTERINGSSELSKABET AIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Bestyrelse: Anders Bjerre-Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Direktion: Anders Bjerre-Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Bo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-04-15)
Den 2009-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-04-15)
Den 2009-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 159, 1., 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjerre-Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Tram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Bestyrelse: Anders Bjerre-Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Direktion: Anders Bjerre-Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Direktion: Thomas Eik Stieler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Otto Tram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 tilføjes Bestyrelse: Claus Bøs Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 fjernes Bestyrelse: Charlotte Hartmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-05-24 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Hartmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Bestyrelse: Hans-Ulrich Pahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjerre-Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Bestyrelse: Charlotte Hartmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Direktion: Thomas Eik Stieler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Direktion: Anders Bjerre-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Hartmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Bestyrelse: Dennis Dress (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 fjernes Direktion: Klaus Røien Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Heinrich Almind (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Bestyrelse: Klaus Røien Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Direktion: Klaus Røien Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 159, 1., 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Røien Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Binavne: REAL EJENDOMSRÅDGIVNING A/S, ANDALUSIAN PROPERTIES A/S, ALICANTE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Direktion: Anders Bjerre-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er er formidling af ejendomme, køb og salg af ejendomme, formidling og rådgivning af finansiering, forsikring, pension osv, samt efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Navne: REAL UDLAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Stiftere: Tore Leth Pedersen, TOPVALUE ApS, Mikkel Bjerre-Poulsen, ID-FD CONSULTING ApS, EJENDOMSINVESTERINGSSELSKABET AIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Vedtægter: 2003-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)