Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-10 fjernes Bestyrelse: John Klindt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Direktion: Lars Märcher Sandig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-10 fjernes Navne: MPN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Stiftere: Thomas Nørby, Lars Märcher Sandig, Kim Almind Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet håndteringsudstyr (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Bestyrelse: Finn Hillerup Lyhne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Bestyrelse: Lars Märcher Sandig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og fremstille palleteringsanlæg samt alle i tilknytning dertil hørende aktiviteter, herunder udvikling af software og levering af serviceydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.105.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bstyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Vedtægter: 2006-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nørby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Märcher Sandig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Lars Märcher Sandig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet håndteringsudstyr (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Navne: MPN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Stiftere: Thomas Nørby, Lars Märcher Sandig, Kim Almind Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)