Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bodil Søs Madsen | 03.04.2003 | 15.04.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Otto Jacobsen | 06.05.2003 | 16.01.2007 | bestyrelse |
Bodil Søs Madsen | 06.05.2003 | 16.01.2007 | bestyrelse |
Jesper Hammond Petz | 06.05.2003 | 16.01.2007 | bestyrelse |